Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tiur AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Nor slep Svenska AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nor Slep Svenska Försäljning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CBLAS Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CD MAKE INVEST AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-21 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-05 |