Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hammarviken Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hammarviken Företagsutveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Yuncture Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Yuncture Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hammarviken Partnerinvest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gumdrop AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Yuncture AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Yuncture AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MVP Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Nothing F!SHY AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Familjen Rydhede AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Yuncture Food & Retail AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Yuncture Food & Retail AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-01 |