Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ghariboss Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-10 |