Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-05-14 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-05-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-05-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-28 |