Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Christina Thungren
Christina Thungren
19540819-XXXX
Ta kreditupplysning
Thungren, Christina är en kvinna född den 19 augusti 1954 och är bosatt i Askim
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
THUNGREN LUNDH AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Christina Thungren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Utträde: 2021-10-09
Arthur D. Little Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-03-31
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
THUNGREN LUNDH AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Thomas Birger Lundh
Styrelsesuppleant
Christina Thungren
Tillbaka till sidans topp