Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | AAGOJA AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2022-09-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-15 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2021-10-28 |