Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Steuerberatung Schweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Steuerberatung Schweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | GenCode Assess AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Fegen Fritidshus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Heart and Soul Turism AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vildmarkskooperativet i Nornäs ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-18 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2023-10-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-29 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-01 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-10-21 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-08-26 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-04-23 |