Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Christina Louise Margareta Bornäs
Christina Louise Margareta Bornäs
19660716-XXXX
Ta kreditupplysning
Bornäs, Christina Louise Margareta är en kvinna född den 16 juli 1966 och är bosatt i Västra Frölunda
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bornäs Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Christina Louise Margareta Bornäs har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-06-05
GalaXzio Pharma lab AB
Vilande
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bornäs Consulting AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Christina Louise Margareta Bornäs
Styrelsesuppleant
Anna Charlotta Söderlind
Tillbaka till sidans topp