Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sandvik Mining and Construction Haparanda AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Sandvik Mining and Construction Haparanda AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AB Sandvik Skogsfastigheter | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sanrip AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | CBG Labs AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sandnest 3 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-09 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-06 |