Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Christina Hellström
Christina Hellström
19390102-XXXX
Ta kreditupplysning
Hellström, Christina är en kvinna född den 2 januari 1939 och är bosatt i Västra Frölunda
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Bolagsman
Drömland Musik Handelsbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Christina Hellström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-03-04
Åhlenius Holding Aktiebolag
Konkursbeslut
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Drömland Musik Handelsbolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Bolagsman
Christina Hellström
Bolagsman
Björn Georg Hellström
Tillbaka till sidans topp