Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | SYBERG AS NORGE, Filial SVERIGE | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2024-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-26 |