Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Blocket AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Blocket AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-10-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-04 |