Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | VGI Data AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-31 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-20 |