Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | CVB Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Kommanditdelägare Utträde: 2024-05-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-19 |