Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-01 |