Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-10 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-22 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-06 |