Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-09 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |