Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Christer Åke Eriksson
Christer Åke Eriksson
19570316-XXXX
Ta kreditupplysning
Eriksson, Christer Åke är en man född den 16 mars 1957 och är bosatt i Djurhamn
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Abborrkrokens Villaägareförening, ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Christer Åke Eriksson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-05-27
Slutplattan SOVGI 113135 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-10-12
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Abborrkrokens Villaägareförening, ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisorssuppleant
Åke Sven-Olov Astner
Styrelseledamot
Rolf Gunnar Sandgren Nilsson
Revisor
Jan Rickard Enmark
Styrelseledamot
Christer Åke Eriksson
Revisor
Jan Trotter
Styrelseledamot
Claes Olof Patrik Egervall
Styrelseledamot
Ulf Bertil Jörgen Karlsson
Styrelsesuppleant
Karl Jörgen Eklöf
Styrelseledamot
Jan Erik Larsson
Styrelseledamot
Lena Margaretha Wikman
Ordförande
Lena Margaretha Wikman
Styrelsesuppleant
Karl Magnus Rydqvist
Styrelseledamot
Anna Sofie Göransdotter Clason
Tillbaka till sidans topp