Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |