Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Christa Marie Antas
Christa Marie Antas
19711218-XXXX
Ta kreditupplysning
Christa Marie Antas är en kvinna född den 18 december 1971. Hon är folkbokförd i Lidingö sedan 2020-08-14. Lidingö ligger i Lidingö kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Navakka AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Christa Marie Antas har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern verkställande direktör
Utträde: 2024-05-15
Miltton Corporate Communications AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Navakka AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Christa Marie Antas
Styrelsesuppleant
Anders Johan Antas
Tillbaka till sidans topp