Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Chirak Jonathan Yousef
Chirak Jonathan Yousef
19950520-XXXX
Ta kreditupplysning
Chirak Jonathan Yousef är en man född den 20 maj 1995. Han är folkbokförd i Åby sedan 2022-02-21. Åby ligger i Norrköping kommun, Östergötlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Gasten AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Svärtingebutiken AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Svärtingebutiken AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Moa-Nova AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighetsaktiebolaget Svärtinge 65:2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SHREK Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
George's Grävning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Östgöta Nöjen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
GEMESA AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
GSMC Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BEIN Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
BEIN Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Norrköping Stohagen 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Norrköping Stohagen 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Björkalund Fastighet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Björkalund Fastighet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BEIN Bostad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
BEIN Bostad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mr. Vending Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Mr. Vending Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighet Stohagen 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fastighet Stohagen 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Chirak Jonathan Yousef har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-04-03
Davicia AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-09-01
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-09-01
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Gasten AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Feyzi Kopkin
Styrelsesuppleant
Chirak Jonathan Yousef
Tillbaka till sidans topp
Svärtingebutiken AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Resul Hamurcu
Styrelseledamot
Chirak Jonathan Yousef
Verkställande direktör
Chirak Jonathan Yousef
Styrelsesuppleant
Mattias Sahak Yousef
Tillbaka till sidans topp
Moa-Nova AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Feyzi Kopkin
Styrelsesuppleant
Chirak Jonathan Yousef
Tillbaka till sidans topp