Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ezzat Mohamad Chatila
Ezzat Mohamad Chatila
19761202-XXXX
Ta kreditupplysning
Ezzat Mohamad Chatila är en man född den 2 december 1976. Han är folkbokförd i Örebro sedan 2018-03-30. Örebro ligger i Örebro kommun, Örebro län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Karlskoga Hotellaktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Karlskoga Hotellaktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Karlskoga Hotellaktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
City Automobile i Örebro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
City Automobile Försäljnings i Örebro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hyttåsen Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Duvan 10 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Faroq AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hyttåsen Assistans AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Geologen 7 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
V Livs AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
V Livs AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
City Hostel 46 AB
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
City Hostel 46 AB
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
GYTTORP 6:88 AB
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Chatila, Ezzat
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ezzat Mohamad Chatila har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-08-13
City Hostel 46 AB
Styrelseledamot
Utträde: 2023-06-08
CKB Group AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-10-27
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Karlskoga Hotellaktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Erik Engelbert Byström
Revisor
Sara Maria Deutschmann
Styrelseledamot
Ezzat Mohamad Chatila
Verkställande direktör
Ezzat Mohamad Chatila
Ordförande
Ezzat Mohamad Chatila
Styrelsesuppleant
Ziad Mohamad Chatila
Tillbaka till sidans topp
City Automobile i Örebro AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Sara Maria Deutschmann
Styrelseledamot
Ezzat Mohamad Chatila
Styrelsesuppleant
Ziad Mohamad Chatila
Tillbaka till sidans topp
City Automobile Försäljnings i Örebro AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Sara Maria Deutschmann
Styrelseledamot
Ezzat Mohamad Chatila
Styrelsesuppleant
Ziad Mohamad Chatila
Tillbaka till sidans topp