Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Charlotte Marie Wintum
Charlotte Marie Wintum
19760318-XXXX
Ta kreditupplysning
Wintum, Charlotte Marie är en kvinna född den 18 mars 1976 och är bosatt i Lund
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
NewSeed Partner AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Charlotte Marie Wintum har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-05-15
Termino C 7959 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-12-22
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
NewSeed Partner AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Charlotte Marie Wintum
Styrelseledamot
Magnus Nils Oskar Lindgren
Tillbaka till sidans topp