Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Arthur J Gallagher Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Vice verkställande direktör Utträde: 2023-06-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-05-04 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-23 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |