Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Bygg i Bleket och Skärhamn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-18 |