Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Cecilia Linnéa Sandell
Cecilia Linnéa Sandell
19750429-XXXX
Ta kreditupplysning
Sandell, Cecilia Linnéa är en kvinna född den 29 april 1975 och är bosatt i Frösön
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Ahlstrand & Jonsson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Cecilia Linnéa Sandell har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-10-27
Ahlstrand & Jonsson AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-11-01
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Ahlstrand & Jonsson AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Roger Jonsson
Ordförande
Lars Roger Jonsson
Styrelsesuppleant
Cecilia Linnéa Sandell
Styrelseledamot
Mårten Ahlstrand
Verkställande direktör
Mårten Ahlstrand
Styrelsesuppleant
Sophie Elionor Ahlstrand
Tillbaka till sidans topp