Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Cecilia Aurora Carnefeldt
Cecilia Aurora Carnefeldt
19720126-XXXX
Ta kreditupplysning
Carnefeldt, Cecilia Aurora är en kvinna född den 26 januari 1972 och är bosatt i Stockholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Magnora Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Mobila Gymnasiet AB
Fusion...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Entreprenörsutbildning i Nacka AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kunskapsskolan Education Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Kunskapsskolan Education Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Amuzos AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Auronus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Sandhamns Hamn
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Sandhamns Hamn
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Cecilia Aurora Carnefeldt har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-11-07
Bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-15
Bostadsföreningen Östermalm utan personlig ansvarighet
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Magnora Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Gunilla Cecilia Margareta Emilsson
Styrelseledamot
Per Magnus Peje Emilsson
Ordförande
Per Magnus Peje Emilsson
Styrelseledamot
Cecilia Aurora Carnefeldt
Styrelseledamot
Carl Magnus Börje Emilsson
Verkställande direktör
Carl Magnus Börje Emilsson
Styrelseledamot
Johan Magnus Börje Emilsson
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Jeanette Maria Annelie Sergel
Tillbaka till sidans topp
Mobila Gymnasiet AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Alf Kenneth Stjernström
Styrelseledamot
Anders Erik Hultin
Styrelsesuppleant
Cecilia Aurora Carnefeldt
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern firmatecknare
Kerstin Elisabet Wirstedt
Extern firmatecknare
Sven Ingemar Ladekrans
Styrelseledamot
Annika Susanne Nord
Styrelseledamot
Eva Elisabet Malmström Jonsson
Styrelsesuppleant
Nils Henrik Carlsroth
Styrelseledamot
Tobias Kjell Bertil Krantz
Styrelseledamot
Cecilia Aurora Carnefeldt
Verkställande direktör
Cecilia Aurora Carnefeldt
Ordförande
Cecilia Aurora Carnefeldt
Styrelseledamot
Carl Magnus Börje Emilsson
Styrelsesuppleant
Carl Anders Nilsson
Huvudansvarig revisor
Jeanette Maria Annelie Sergel
Styrelseledamot
Johan Magnus Börje Emilsson
Styrelseledamot
Eva Mikaela Viktoria Schmidt
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Extern firmatecknare
Lena Marianne K Håkansson Rissler
Styrelseledamot
E Johanna K W Juhlin
Tillbaka till sidans topp