Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Ceanlo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Ceanlo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-14 |