Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Catrin Margareta Jelbe Gertz
Catrin Margareta Jelbe Gertz
19690519-XXXX
Ta kreditupplysning
Jelbe Gertz, Catrin Margareta är en kvinna född den 19 maj 1969 och är bosatt i Lidingö
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
JM AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lej Television Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Lej Television Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
POEMCA Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
POEMCA Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighetsbolaget Metallfabriken i Örebro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Trollhagen Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AB IG 1&3
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
JM Olskroken AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
JM Riks Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
JM Riks 2 Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighets Molnstjärnan 2 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
JM Klostergården Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
JM Lomma Borgeby AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
JM Riks 3 Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Catrin Margareta Jelbe Gertz har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-07-07
JM TomLa AB
Likvidation...
Styrelseledamot
Utträde: 2022-04-28
Fastighets Molnstjärnan 1 AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-02-28
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 5 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
JM AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Thure Bo Thomas Thuresson
Styrelseledamot
Olav Line
Styrelseledamot
Jan Thomas Strömberg
Styrelseledamot
Kerstin Elisabeth Gillsbro
Styrelseledamot
Stefan Björkman
Styrelseledamot
Carl Fredrik Willi Persson
Ordförande
Carl Fredrik Willi Persson
Extern firmatecknare
Pia Susanne Persson
Extern firmatecknare
Catrin Margareta Jelbe Gertz
Extern firmatecknare
Jessica Anna Elisabeth Östlund
Styrelsesuppleant
Per Olof Stefan Petersen
Extern firmatecknare
Carl Tobias Bjurling
Extern verkställande direktör
Mikael Anders Åslund
Extern firmatecknare
Maria Therése Buskas Bäckman
Styrelseledamot
Jenny Sylvia Larsson
Extern firmatecknare
Pär Göran Vennerström
Styrelseledamot
Peter Olsson
Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Styrelseledamot
Liia Nõu
Styrelsesuppleant
Gun Sandra Carolina Detterfelt
Huvudansvarig revisor
Magnus Ivar Thorling
Tillbaka till sidans topp
Lej Television Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Maud Birgitta Jelbe
Styrelseledamot
Lenita Marianne Jelbe Wretman
Styrelseledamot
Catrin Margareta Jelbe Gertz
Ordförande
Catrin Margareta Jelbe Gertz
Tillbaka till sidans topp
POEMCA Consulting AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Maud Birgitta Jelbe
Styrelsesuppleant
Olof Malte Ulfson Gertz
Styrelseledamot
Catrin Margareta Jelbe Gertz
Verkställande direktör
Catrin Margareta Jelbe Gertz
Tillbaka till sidans topp