Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Mörkret Snöskoter & Fritid AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Mörkret Snöskoter & Fritid AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-29 |