Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Cathrin Emily Mattsson
Cathrin Emily Mattsson
19850205-XXXX
Ta kreditupplysning
Cathrin Emily Mattsson är en kvinna född den 5 februari 1985. Hon är folkbokförd i Tyresö sedan 2022-06-30. Tyresö ligger i Tyresö kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Värnamo Rapsen 4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Hornabo 1:40 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Töllstorp 1:558 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighetsaktiebolaget Båramo 1:13
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Vassbacka Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Entita Götene AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Änkebacken Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Stenungsundslokaler AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Lexebacken AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Coeli Fastighet I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Nässjö Batteriet 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Entita Slätthult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 1.3.3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 1.2.2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 1.1.1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 1.5.5 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 1.4.4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 2,1.1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 2.2.2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 2.3.3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 3.1.1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 3.2.2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 1.5 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 3.3.3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 3.4.4 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 3.5.5 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 3.6.6 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 3.7.7 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gamma Holding 3.7 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Entita Industrifastigheter i Vetlanda AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Entita Industrifastigheter i Jönköping AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Cathrin Emily Mattsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-01-05
Entita Fastigheter AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-07-09
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-07-09
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Värnamo Rapsen 4 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Cathrin Emily Mattsson
Styrelseledamot
Hendrik Johan Jacob Versteegh
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Karl Johan Herman Mattsson
Tillbaka till sidans topp
Hornabo 1:40 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Cathrin Emily Mattsson
Styrelseledamot
Hendrik Johan Jacob Versteegh
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Karl Johan Herman Mattsson
Tillbaka till sidans topp
Töllstorp 1:558 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Cathrin Emily Mattsson
Styrelseledamot
Hendrik Johan Jacob Versteegh
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Karl Johan Herman Mattsson
Tillbaka till sidans topp