Org.nr: 559306-0691
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Johansson, Therese Katarina | 2024-07-15 |
Revisor | KPMG AB | 2024-07-15 |
Huvudansvarig revisor | Alm Andersson, Camilla Iréne | 2024-01-23 |
Ordförande | Hedin, Joakim Thomas Roland | 2023-10-18 |
Styrelseledamot | Hedin, Joakim Thomas Roland | 2023-10-18 |
Styrelsesuppleant | Parkhagen, Daniel Rune | 2023-10-18 |
Verkställande direktör | Hedin, Joakim Thomas Roland | 2023-10-18 |
Huvudansvarig revisor | Palmqvist, Johan Henrik Mattias | 2023-10-18 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2023-10-18 |
Revisor | Bryngelsson, Kjell Anders | 2021-11-26 |