Org.nr: 559341-1860
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Alm Andersson, Camilla Iréne | 2024-01-24 |
Ordförande | Riemer, Lars Magnus | 2023-09-19 |
Styrelseledamot | Riemer, Lars Magnus | 2023-09-19 |
Styrelseledamot | Längnäs, Bengt Anders | 2023-09-19 |
Styrelseledamot | Skanselid, Bo Fredrik | 2023-09-19 |
Styrelseledamot | Andersson, Karl Magnus | 2023-09-19 |
Huvudansvarig revisor | Strömberg, Emelie Johanna | 2023-09-19 |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2023-09-19 |
Huvudansvarig revisor | Linusson, Anders Olof | 2022-09-30 |
Styrelsesuppleant | Skanselid, Christina Anna-Carin | 2022-03-17 |
Huvudansvarig revisor | Widarsson, Jarl Vidar Thomas | 2022-03-17 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2022-03-17 |
Styrelseledamot | Larsson, Lars Anders | 2021-11-20 |
Styrelsesuppleant | Dahlin, Jan Totte | 2021-11-20 |
Styrelsesuppleant | Kovaniemi, Mari Sinikka | 2021-11-20 |
Styrelsesuppleant | Sjödin, Anna Matilda | 2021-11-20 |
Styrelsesuppleant | Wik, Emma Maria Birgitta | 2021-11-20 |
Styrelsesuppleant | Bjarnhagen, Anna Carolina Maria | 2021-11-20 |
Styrelsesuppleant | Lovén, Jan Anders Fredrik | 2021-11-20 |
Styrelsesuppleant | Bergman Gullmark, Viktor Elias | 2021-11-20 |
Styrelsesuppleant | Biström, Anna Camilla | 2021-11-20 |
Styrelsesuppleant | Wåhlstedt, Olina Kristina Maria | 2021-11-20 |
Styrelsesuppleant | Bergh, Emelie Sofia | 2021-11-20 |