Org.nr: 559055-5818
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Verkställande direktör | Ramnek, Claes Jonas | 2024-09-02 |
Styrelsesuppleant | Ramnek, Claes Jonas | 2024-09-02 |
Styrelseledamot | Mullins, James Anthony | 2024-05-30 |
Huvudansvarig revisor | Hermansson, Anna Gabriella | 2023-07-27 |
Ordförande | Lampert, Timothy Giles | 2023-04-05 |
Styrelseledamot | Lampert, Timothy Giles | 2023-04-05 |