Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Emmabo Solpark AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ib vogt Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Saleboda Elnät AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | i.b. vogt AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Hasslösa Solpark AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Emmaboda Energilager AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-06-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-30 |