Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Trillan 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Växjöhus nr 10 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Växjöhus nr 12 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Ringen i Ljungby | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Harabergsplan i Ljungby | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Växjöhus nr 5 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Bokhultet | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-07 |