Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Versalis Sweden, Filial af Versalis International Belgium | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Cherry Spelglädje AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Cherry With Friends AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-09-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-09-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-08-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-06-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-06-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-09-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-09-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-03-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-08 |