Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Carlsson, Leif | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Hjälmarsberg Säteri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Husherren Lokaler AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Aktiebolaget Husherren Fastigheter | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Aktiebolaget Husherren Fastigheter | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Aktiebolaget Husherren Fastigheter | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Törsjö Logistik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lokalhusman Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Lokalhusman Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Immanuel Fastighet i Örebro AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lokalhusman Förvaltning i Linköping AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Lokalhusman Förvaltning i Linköping AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-08 |