Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carlos Vicente Costa
Carlos Vicente Costa
19710714-XXXX
Ta kreditupplysning
Carlos Vicente Costa är en man född den 14 juli 1971. Han är folkbokförd i Eskilstuna sedan 2023-02-25. Eskilstuna ligger i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Likvidator
Böltorn AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Proxion Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Frimo Byggteknik AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Car-man Trading Co Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Klangs Bensin AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Marin & Motor Service i Strängnäs AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Ann-Lis Carlsson Förvaltnings AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Ibom Sverige AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ATE Kontorsservice AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Delije Västra Mälardalen AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
TS Byggservice AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Thorén & Ericsson AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Cykelhallen i Sverige AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Advokat Carlos Costa AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Advokat Carlos Costa AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Mälardalens Pool & Spa Anläggningar AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Tvättgruppen i Sverige AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Granaths Transport och Logistik AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
DOMODA AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Carlos Costa Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Trosa Marinteknik & Entreprenad AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Star Beautiful Nail AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Rolsen Sverige Group AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
BVJ Konsult AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Entreprenad Divisionen AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Carment AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Mariefreds Ventilationsteknik AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Al Zayat Gross Aktiebolag
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Östermalms Livs & Tobak AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
MätCity Sweden AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Shahlas Aquamarine AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
GoHubr AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
VEESCORE AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Preludia Management AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
AMR Bygg AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
H Kiki Rest och catering AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
M I B Elite Services AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
SINBAD PIZZERIA & KOLGRILL AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
FB Brands AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Henri Security AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carlos Vicente Costa har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Likvidator
Utträde: 2023-10-20
Lawis Fordonsbelåning AB
Konkurs...
Styrelseledamot
Utträde: 2023-01-17
Eskilstuna Logistik och Etablering Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Böltorn AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Carlos Vicente Costa
Tillbaka till sidans topp
Proxion Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Lars Martin Daniel Dagermark
Likvidator
Carlos Vicente Costa
Tillbaka till sidans topp
Frimo Byggteknik AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Carlos Vicente Costa
Tillbaka till sidans topp