Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-05 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-05-05 |