Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Likvidator | Madrague Capital Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kungsholmens C.G.L. AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Isbrytaren 51 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-07-12 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-07-05 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-11 |
||
Extern vice verkställande direktör Utträde: 2022-07-08 |