Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carl-Robert Anton Staiger
Carl-Robert Anton Staiger
19750227-XXXX
Ta kreditupplysning
Staiger, Carl-Robert Anton är en man född den 27 februari 1975 och är bosatt i Göteborg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Claes Philip Staiger AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carl-Robert Anton Staiger har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-10-18
Collan Staiger AB
Konkurs...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-05-11
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Claes Philip Staiger AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Carl-Robert Anton Staiger
Styrelseledamot
Claes-Philip Arvid Staiger
Tillbaka till sidans topp