Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carl Philip Fredborg
Carl Philip Fredborg
19920620-XXXX
Ta kreditupplysning
Carl Philip Fredborg är en man född den 20 juni 1992. Han är folkbokförd i Sollentuna sedan 2023-04-28. Sollentuna ligger i Sollentuna kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
ROCCO Oil Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carl Philip Fredborg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-12-04
Bostadsrättsföreningen Sveavägen 131
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-06-17
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-06-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
ROCCO Oil Sweden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Robert Olof Hansson
Styrelseledamot
Per Tomas Olsson
Ordförande
Per Tomas Olsson
Styrelsesuppleant
Bo Ingemar Berglund
Styrelseledamot
Pär Eriksson Berglund
Styrelseledamot
Olof Gunnar Torbjörn Pettersson
Verkställande direktör
Olof Gunnar Torbjörn Pettersson
Revisor
Ted Stellan Sundberg
Styrelseledamot
Ola Mattias Wikström
Styrelseledamot
Carl Philip Fredborg
Styrelseledamot
A M Charlotte Ljunggren Adonis
Tillbaka till sidans topp