Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SBC Betaltjänster AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | SBC Betaltjänster AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nabo RS AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Odevo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Odevo HoldCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Monu AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SBC Intressenter BidCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SBC Intressenter HoldCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Odevo Rasalas Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-12 |