Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Alma Patria AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Björnkullen i Åre | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-10 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-02-23 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-02-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-31 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-26 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-26 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-25 |