Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carl Mikael Jedenberg
Carl Mikael Jedenberg
19710603-XXXX
Ta kreditupplysning
Jedenberg, Carl Mikael är en man född den 3 juni 1971 och är bosatt i Floda
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Pikenborg Förvaltning Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Pikenborg Förvaltning Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Pikenborg Förvaltning Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Skogsegendomar i Väst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Läderett AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lädertvå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lädertre AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
FB Utveckling Norsesund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
FB Utveckling Norsesund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sävelången Utveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Sävelången Utveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Brandströmska Utbildning AB
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Samverkan Sävelången Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Floda Företagsutveckling Ekonomisk förening
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carl Mikael Jedenberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-02-15
Ideella föreningen NyföretagarCentrum Lerum med firma NyföretagarCentrum Lerum
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2021-09-30
Floda utveckling AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-06-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Pikenborg Förvaltning Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulla Monica Brandström
Styrelseledamot
Ulf Håkan Jarkvist
Styrelseledamot
Ken Karl-Åke Petersson
Revisor
Patrik Johan Karl Löwenadler
Styrelseledamot
Carl Mikael Jedenberg
Verkställande direktör
Carl Mikael Jedenberg
Ordförande
Carl Mikael Jedenberg
Styrelseledamot
Sofie Astrid Ardenfors
Tillbaka till sidans topp
Skogsegendomar i Väst AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Göran Bengtsson
Styrelsesuppleant
Jonas Birger Brandström
Styrelseledamot
Ann Louise Margareta Hagemann
Revisor
Patrik Johan Karl Löwenadler
Styrelseledamot
Carl Mikael Jedenberg
Styrelseledamot
Eva Anna Katarina Witt Dicander
Styrelsesuppleant
Johan Anders Dicander
Styrelsesuppleant
Maria Sofia Charlotte Sidén
Styrelseledamot
Hans Thore Jonas Alströmer
Ordförande
Hans Thore Jonas Alströmer
Styrelsesuppleant
Alexandra L M Hagemann-Falk
Tillbaka till sidans topp
Läderett AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Jonas Birger Brandström
Styrelseledamot
Carl Mikael Jedenberg
Tillbaka till sidans topp