Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Hägerstens gård | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Hägerstens gård | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör Utträde: 2023-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-31 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-10-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-21 |