Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-29 |