Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Ryttarberget Equestrian Enskild f:a | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Carl Magnus Nilsson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordic Wireless AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NWM Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | iChip Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Queen Of The Clouds AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CM Nilsson Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | CM Nilsson Edholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CM Nilsson Investment AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | CM Nilsson Investment AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Nidas Omni AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Cani Heritage Holdings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-31 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |