Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisorssuppleant | John H Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Carinko AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | INTERSALES KOMMANDITBOLAG | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-04-23 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-04-13 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-03 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-03 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-20 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-20 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-20 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-01 |
||
Revisor Utträde: 2023-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-21 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-12-21 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-12-21 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-12-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-19 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-19 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-19 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-19 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-19 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-19 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-18 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-18 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-18 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-16 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-16 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-16 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-08 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-04 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-03 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-29 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-29 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-29 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-22 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-14 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-04 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-12 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-13 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-16 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-16 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-02 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-22 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-08 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-05 |